序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-31 | 负责人变更 |
朱卫军 [退出]
|
侯越 [新增]
|
2 | 2020-07-31 | 营业场所变更 |
浙江省宁波市海曙区解放南路***号一、二楼
|
浙江省宁波市海曙区中山西路***号
|
3 | 2018-09-30 | 住所变更 |
浙江省宁波市海曙区解放南路***号一、二、四楼
|
浙江省宁波市海曙区解放南路***号一、二楼
|
4 | 2017-11-01 | 负责人变更 |
周华金 [退出]
|
朱卫军 [新增]
|
5 | 2017-11-01 | 法定代表人变更 |
周华金
|
朱卫军
|
6 | 2017-07-11 | 负责人变更 |
汪云飞 [退出]
|
周华金 [新增]
|
7 | 2017-07-11 | 住所变更 |
海曙解放南路***号一、二、四楼
|
浙江省宁波市海曙区解放南路***号一、二、四楼
|
8 | 2017-07-11 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
汪云飞
|
周华金
|
9 | 2016-04-22 | 负责人变更 |
黄志雄 [退出]
|
汪云飞 [新增]
|
10 | 2016-04-22 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:720401582
|
统一社会信用代码:*****R
|