序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-10 | 负责人变更 |
林敏 [退出]
|
俞建国 [新增]
|
2 | 2019-04-24 | 负责人变更 |
沈其良 [退出]
|
林敏 [新增]
|
3 | 2017-07-06 | 负责人变更 |
张志成 [退出]
|
沈其良 [新增]
|
4 | 2017-07-06 | 法定代表人变更 |
张志成
|
沈其良
|
5 | 2016-01-04 | 负责人变更 |
周悦红 [退出]
|
张志成 [新增]
|
6 | 2016-01-04 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:567008468
|
统一社会信用代码:*****T
|
7 | 2016-01-04 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
周悦红
|
张志成
|