序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 高君 | 95% | 8550万人民币 |
2 | 杨小军 | 5% | 450万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
高君
|
|
2 |
杨小军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-01 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 高君、杨小军;清算组负责人: 高君;地址: 宁波杭州湾新区兴慈三路***号;联系方式: ***********
|
2 | 2020-12-03 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 杨小军; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 高君; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 高君; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
|
3 | 2020-12-03 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 高君; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 杨小军; 出资额: ***万; 百分比: *%; [新增]
|
4 | 2016-08-08 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:9********580080
|
5 | 2015-04-09 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 高君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 高君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 孙剑锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
6 | 2015-04-09 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 孙剑锋; 出资额: ***; 百分比: *% [新增]姓名: 高君; 出资额: ****; 百分比: **% [新增]
|
7 | 2015-04-09 | 法定代表人变更 |
|
高君
|
8 | 2015-04-09 | 组织机构变更 |
|
姓名: 高君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 高君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 孙剑锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
9 | 2015-01-06 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 胡孟杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 胡孟杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 孙剑锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
10 | 2015-01-06 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 魏福利; 出资额: ***; 百分比: *%姓名: 胡孟杰; 出资额: ****; 百分比: **% [新增]
|