序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-14 | 负责人变更 |
徐以诺 [退出]
|
唐梓淇 [新增]
|
2 | 2021-07-07 | 负责人变更 |
赖宾宾 [退出]
|
徐以诺 [新增]
|
3 | 2021-07-07 | 上级企业变更 |
企业名称: 宁波银行股份有限公司; 注册号: 企股浙甬总字第010253号;
|
企业名称: 宁波银行股份有限公司; 注册号: 企股浙甬总字第010253号;
|
4 | 2019-06-26 | 负责人变更 |
丁琦 [退出]
|
赖宾宾 [新增]
|
5 | 2017-05-19 | 负责人变更 |
周莹莹 [退出]
|
丁琦 [新增]
|
6 | 2017-05-19 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
周莹莹
|
丁琦
|
7 | 2016-04-29 | 负责人变更 |
吕军 [退出]
|
周莹莹 [新增]
|
8 | 2016-04-29 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:713370394
|
统一社会信用代码:*****7
|
9 | 2016-04-29 | 法定代表人变更 |
吕军
|
周莹莹
|
10 | 2010-03-29 | 负责人变更 |
施乾君 [退出]
|
吕军 [新增]
|