序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋涛 | 75% | 112.5万人民币 |
2 | 王才惠 | 15% | 22.5万人民币 |
3 | 蒋雷 | 10% | 15.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋涛
|
|
2 |
蒋雷
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-28 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2018-12-01
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2016-07-19 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********76680
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********747609
|
3 | 2012-05-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 蒋涛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 李治强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 蒋雷; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 蒋涛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
4 | 2012-05-14 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 蒋雷; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 李治强; 出资额: **.*; 百分比: **% [退出]姓名: 王才惠; 出资额: **.*; 百分比: **%姓名: 蒋涛; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 蒋雷; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 王才惠; 出资额: **.*; 百分比: **%姓名: 蒋涛; 出资额: ***.*; 百分比: **%
|
5 | 2012-05-14 | 组织机构变更 |
姓名: 蒋涛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 李治强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 蒋雷; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 蒋涛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
6 | 2009-04-22 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 李治强; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 王才惠; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 蒋涛; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 蒋雷; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 李治强; 出资额: **.*; 百分比: **%姓名: 王才惠; 出资额: **.*; 百分比: **%姓名: 蒋涛; 出资额: **; 百分比: **%
|