序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-05 | 负责人变更 |
张杰 [退出]
|
应红军 [新增]
|
2 | 2017-02-20 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********59979W
|
3 | 2017-02-20 | 营业场所变更 |
住所: 宁波市江东区民安路***号 邮政编码: ****** 电话: ********
|
住所: 宁波市鄞州区民安路***号 邮政编码: ****** 电话: ********
|
4 | 2011-07-11 | 注册号升级 |
注册号: ********098
|
注册号: ********
|
5 | 2005-03-25 | 负责人变更 |
徐慧琴 [退出]
|
张杰 [新增]
|
6 | 2005-03-25 | 营业场所变更 |
住所: 江东区王隘路***号 邮政编码: 电话: ******** 经营场所: 江东区王隘路***号
|
住所: 宁波市江东区民安路***号 邮政编码: ****** 电话: ******** 经营场所: 宁波市江东区民安路***号
|
7 | 2005-03-25 | 名称变更 |
宁波市甬旺房产经纪有限公司琴桥分公司
|
宁波市甬旺房产经纪有限公司民安分公司
|
8 | 2005-03-25 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
徐慧琴
|
张杰
|