序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
余键
|
|
2 |
黄彩娣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2006-03-23 |
公司注销
|
清算组成员:余键、黄彩娣。清算组负责人:余键。
|
|
2 | 2001-08-23 | 其他变更 |
无
|
变更:住所、范围
|
3 | 2001-06-01 | 其他变更 |
无
|
变更:住所、范围
|
4 | 2000-07-12 | 其他变更 |
无
|
变更:股东、法定代表人。
|
5 | 1999-04-14 | 其他变更 |
无
|
变更:住所(营业场所、地址)变更
|