序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐晓弟 | 70% | 35万人民币 |
2 | 俞培珍 | 30% | 15万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
俞培珍
|
|
2 |
徐晓弟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2012-06-14 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2001-12-24 至 2011-12-19
|
营业期限: 2001-12-24 至 2021-12-23
|
2 | 2012-06-14 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 绝缘材料、建材、金属材料、五金、交电、化工原料及产品(除化学危险品)、纺织品、纸张、木浆、百货、土产日杂的批****、零售、代购代销。
|
一般经营项目: 绝缘材料、建材、金属材料、五金、交电、化工原料及产品(除化学危险品)、纺织品、纸张、木浆、日用品的批****、零售。
|
3 | 2011-06-23 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 海曙区念九巷109号1-1室 邮政编码: 315010 电话: ********住所所在行政区划:望春街道
|
住所: 海曙区联丰路99-1号(1-6)室 邮政编码: 315010 电话: ********住所所在行政区划:望春街道
|
4 | 2008-03-25 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 徐晓弟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 俞培珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 执行董事姓名: 俞培珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 总经理
|
姓名: 徐晓弟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 俞培珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 执行董事姓名: 俞培珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 经理
|
5 | 2008-03-25 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 海曙粮丰街109号、111号 邮政编码: 315010 电话: ********
|
住所: 海曙区念九巷109号1-1室 邮政编码: 315010 电话: ********
|
6 | 2005-12-14 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 俞培珍;证件名称: ;证件号码: ********;性别: 女;职务: 监事
|
姓名: 俞培珍;证件名称: ;证件号码: ********;性别: 女;职务: 执行董事
|
7 | 2005-12-14 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 徐晓弟;证件名称: ;证件号码: ********;性别: 男;职务: 执行董事
|
姓名: 徐晓弟;证件名称: ;证件号码: ********;性别: 男;职务: 监事
|
8 | 2005-12-14 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
徐晓弟
|
俞培珍
|
9 | 2005-12-14 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
无
|
姓名: 俞培珍;证件名称: ;证件号码: ********;性别: 女;职务: 总经理
|
10 |
无
|
清算组成员:俞培珍、徐晓弟清算组组长:俞培珍地址:无联系方式:********
|