序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李家林 | 50% | 5万人民币 |
2 | 李家松 | 50% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李家林
|
|
2 |
李家松
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-10-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李家林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 李家松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 李家林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 李家林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 李家松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
2 | 2016-10-25 | 组织机构变更 |
姓名: 李家林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 李家松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 李家林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 李家林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 李家松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
3 | 2016-10-25 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2006-11-14 至 2016-11-13
|
营业期限: 2006-11-14 至
|
4 | 2016-10-25 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目:
|
一般经营项目: 货运(普通货运,站场:货运站[场]经营:货运代理)服务。
|
5 | 2016-10-25 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 货运(普通货运,站场:货运站[场]经营:货运代理)服务(在许可证件有效期内经营)。
|
许可经营项目:
|
6 | 2016-07-21 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********45339D
|
7 | 2011-08-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李家林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 田亚余; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 李家林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 李家松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
8 | 2011-08-23 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 胡伟伟; 出资额: *; 百分比: **% [退出]姓名: 李家林; 出资额: *; 百分比: **%姓名: 石朋林; 出资额: *; 百分比: **% [退出]姓名: 郑丹萍; 出资额: *; 百分比: **% [退出]姓名: 田亚余; 出资额: *; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 李家林; 出资额: *; 百分比: **%姓名: 李家松; 出资额: *; 百分比: **% [新增]
|
9 | 2011-08-23 | 组织机构变更 |
姓名: 李家林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 田亚余; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 李家林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 李家松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
10 | 2011-08-01 | 住所变更 |
住所: 浙江省象山县丹西街道园中路***号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:丹西街道
|
住所: 浙江省象山县丹西街道丹河路***号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:丹西街道
|