序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杭州一汽备品零部件有限公司 | 90% | 180.0万人民币 |
2 | 俞银富 | 10% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
俞银富
|
|
2 |
韩奕
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
宁波东盛商用汽车销售服务有限公司慈溪分公司
|
俞银富 | 2019-09-20 |
2 |
宁波东盛商用汽车销售服务有限公司镇海分公司
|
俞银富 | 2016-04-08 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-31 | 企业类型变更 |
一人有限责任公司(私营法人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
2 | 2018-07-31 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 杭州一汽备品零部件有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%
|
姓名: 俞银富; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]企业名称: 杭州一汽备品零部件有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
3 | 2018-04-28 | 法定代表人变更 |
洪刚
|
俞银富
|
4 | 2018-04-28 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 杭州一汽备品零部件有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%
|
企业名称: 杭州一汽备品零部件有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%
|
5 | 2018-04-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 洪刚; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]姓名: 洪刚; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]姓名: 韩奕; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 俞银富; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]姓名: 俞银富; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]姓名: 韩奕; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
6 | 2017-07-14 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限至: 2017-08-01
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
7 | 2017-03-15 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 商用车及九座以上乘用车销售;汽车技术咨询服务;汽车零配件、润滑油、橡胶制品、五金交电的批****、零售;二类机动车维修(大中型货车维修);道路普通货运。
|
一般经营项目: 商用车及九座以上乘用车销售;汽车技术咨询服务;汽车零配件、润滑油、橡胶制品、五金交电的批****、零售;二类机动车维修(大中型货车维修)。
|
8 | 2016-06-20 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 施廉; 出资额: *; 百分比: *% [退出]姓名: 韩奕; 出资额: **; 百分比: *.*% [退出]姓名: 洪刚; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 俞银富; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 傅水凤; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 俞招娣; 出资额: ***; 百分比: **.*% [退出]
|
企业名称: 杭州一汽备品零部件有限公司; 出资额: ***; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [新增]
|
9 | 2016-06-20 | 企业类型变更 |
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|
一人有限责任公司(私营法人独资)
|
10 | 2015-11-27 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********61603R
|