序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 洪龙定 | 80% | 40万人民币 |
2 | 杨园芬 | 20% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
洪龙定
|
|
2 |
杨园芬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2011-10-31 | 高级管理人员备案 |
姓名: 洪龙定; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 洪龙定; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 洪秀琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 洪龙定; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 洪龙定; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 杨园芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
2 | 2011-10-31 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 洪秀琴; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 洪龙定; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 杨园芬; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 洪龙定; 出资额: **; 百分比: **%
|
3 | 2011-10-31 | 组织机构变更 |
姓名: 洪龙定; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 洪龙定; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 洪秀琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 洪龙定; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 洪龙定; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 杨园芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
4 | 2009-03-05 | 变更注册号 |
注册号: ********199
|
注册号: ********49123
|
5 | 2009-03-05 | 名称变更 |
宁波市海曙永宏不锈钢制品有限公司
|
宁波市海曙科定不锈钢制品有限公司
|
6 | 2006-12-13 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2001-12-13 至 2006-12-31
|
营业期限: 2001-12-13 至 2016-3-19
|
7 | 2006-06-19 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 于贇; 性别: 女; 住所: 宁波市段塘俞家**号; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: *; 百分比: **% [退出]姓名: 俞永林; 性别: 男; 住所: 环城西路南段***号; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 洪秀琴; 性别: 男; 住所: 环城西路南段***号; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 洪龙定; 性别: 女; 住所: 宁波市段塘俞家**号; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
|
8 | 2006-06-19 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 于贇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事姓名: 俞永林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
|
姓名: 洪龙定; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事姓名: 洪龙定; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理姓名: 洪秀琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事
|
9 | 2006-06-19 | 改制变更 |
无
|
无
|
10 | 2006-06-19 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
俞永标
|
洪龙定
|