序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 葛云峰 | 50% | 10万人民币 |
2 | 葛毛年 | 50% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
应菊明
|
|
2 |
黄秀宝
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-05-25 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********993618
|
2 | 2016-05-25 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2007-10-08 至 2017-10-07
|
营业期限: 2007-10-08 至
|
3 | 2009-09-03 | 法定代表人变更 |
葛云峰
|
应菊明
|
4 | 2009-09-03 | 住所变更 |
住所: 宁波市鄞州区下应街道土桥村 邮政编码: 电话: ********住所所在行政区划:下应街道
|
住所: 宁波市鄞州区下应街道东升村 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:下应街道
|
5 | 2009-09-03 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 葛云峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 应菊明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 黄秀宝; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 应菊明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理
|