序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中铝创新开****投资有限公司 | 56.6% | 1415万人民币 |
2 | 宁波石墨烯创新中心有限公司 | 34% | 850万人民币 |
3 | 重庆甲骨能时科技有限公司 | 5% | 125万人民币 |
4 | 深圳开拓共进投资****展合伙企业(有限合伙) | 3.4% | 85.0万人民币 |
5 | 宁波铝电企业管理合伙企业(有限合伙) | 1% | 25万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
芦骏
|
|
2 |
田丁丁
|
|
3 |
薛业建
|
|
4 |
张遂超
|
|
5 |
杨思倩
|
|
6 |
姚俪
|
|
7 |
夏礼灿
|
|
8 |
杨闯
|
|
9 |
韩飏
|
|
10 |
孙雪
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-14 | 联络员备案 |
原联络员姓名:董梦云;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:***** ;原联络员电子邮箱:*****;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:*****1
|
现联络员姓名:吴青青;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************
|
2 | 2022-06-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何立子; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 刘兆平; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 刘扬; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 刘旺; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 夏礼灿; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 薛业建; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 袁红梅; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 龙江涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; [退出]姓名:董梦云;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; [退出]
|
姓名: 夏礼灿; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 姚俪; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 孙雪; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 张遂超; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]姓名: 张遂超; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 杨思倩; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 杨闯; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [新增]姓名: 田丁丁; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 芦骏; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 薛业建; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 韩飏; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名:薛晓宁;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; [新增]
|
3 | 2022-06-14 | 法定代表人变更 |
龙江涛
|
芦骏
|
4 | 2022-06-14 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 中铝创新开****投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.*%;企业名称: 宁波石墨烯创新中心有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 重庆甲骨能时科技有限公司; 出资额: ***万; 百分比: *%;企业名称: 深圳开拓共进投资****展合伙企业(有限合伙); 出资额: **万; 百分比: *.*%;企业名称: 宁波铝电企业管理合伙企业(有限合伙); 出资额: **万; 百分比: *%;
|
企业名称: 中铝创新开****投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.*%;企业名称: 宁波石墨烯创新中心有限公司; 出资额: ***.*万; 百分比: **.**%;企业名称: 重庆甲骨能时科技有限公司; 出资额: ***万; 百分比: *%;企业名称: 深圳开拓共进投资****展合伙企业(有限合伙); 出资额: **.*万; 百分比: *.**%;企业名称: 宁波铝电企业管理合伙企业(有限合伙); 出资额: **万; 百分比: *%;
|
5 | 2020-12-07 | 法定代表人变更 |
刘旺
|
龙江涛
|
6 | 2020-07-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘兆平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 刘扬; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 刘旺; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 夏礼灿; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张竹君; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 薛业建; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 袁红梅; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 龙江涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 龙江涛; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 刘兆平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 刘扬; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 刘旺; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 夏礼灿; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 薛业建; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 袁红梅; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 龙江涛; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
7 | 2020-07-09 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 中铝创新开****投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 宁波石墨烯创新中心有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 重庆甲骨能时科技有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 宁波铝电企业管理合伙企业(有限合伙); 出资额: **万; 百分比: *%;
|
企业名称: 中铝创新开****投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.*%;企业名称: 宁波石墨烯创新中心有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 重庆甲骨能时科技有限公司; 出资额: ***万; 百分比: *%;企业名称: 深圳开拓共进投资****展合伙企业(有限合伙); 出资额: **万; 百分比: *.*%; [新增]企业名称: 宁波铝电企业管理合伙企业(有限合伙); 出资额: **万; 百分比: *%;
|
8 | 2020-01-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘兆平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 刘扬; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 夏礼灿; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 张竹君; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 田丁丁; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 薛业建; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 袁红梅; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 龙江涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 龙江涛; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 刘兆平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 刘扬; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 刘旺; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 夏礼灿; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张竹君; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 薛业建; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 袁红梅; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 龙江涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 龙江涛; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
9 | 2020-01-17 | 法定代表人变更 |
夏礼灿
|
刘旺
|
10 | 2019-11-12 | 住所变更 |
浙江省宁波高新区木槿路**号*#厂房A*
|
浙江省宁波市镇海区庄市街道光明路***号镇海区高端新材料产业园一号厂房
|