序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 祝智 | 66% | 330万人民币 |
2 | 徐明 | 24% | 120万人民币 |
3 | 程红华 | 10% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
祝智
|
|
2 |
毛海波
|
|
3 |
丁宏裕
|
|
4 |
程红华
|
|
5 |
徐明
|
|
6 |
李庆勇
|
|
7 |
章傅杰
|
|
8 |
陈海涛
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-10-29 | 法定代表人变更 |
李鹏程
|
祝智
|
2 | 2018-03-20 | 法定代表人变更 |
马春云
|
李鹏程
|
3 | 2017-03-31 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈海涛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 程红华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 丁宏裕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 李庆勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 徐飞标; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 徐明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 章傅杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 祝智; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 祝智; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
姓名: 陈海涛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 程红华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 丁宏裕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 李庆勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 马春云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 徐飞标; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 徐明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 章傅杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 祝智; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
4 | 2017-03-31 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
祝智
|
马春云
|
5 | 2016-07-05 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********053964
|
6 | 2016-03-11 | 章程修正案备案 |
章程
|
章程
|
7 | 2015-09-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 程红华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 徐明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 祝智; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
姓名: 陈海涛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 程红华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 丁宏裕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 李庆勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 徐飞标; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 徐明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 章傅杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 祝智; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 祝智; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
8 | 2015-09-11 | 住所变更 |
住所: 宁波市鄞州区滨海投资创业中心联胜路 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:瞻岐镇
|
住所: 宁波市鄞州区经济开****区联胜路***号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:瞻岐镇
|
9 | 2015-09-11 | 组织机构变更 |
姓名: 程红华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 徐明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 祝智; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
姓名: 陈海涛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 程红华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 丁宏裕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 李庆勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 徐飞标; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 徐明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 章傅杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 祝智; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 祝智; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
10 | 2015-09-11 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2006-9-11 至 2056-9-10
|
营业期限: 2006-9-11 至
|