序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王武文 | 100% | 60.000000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2009-10-15 | 注册号升级 |
注册号:********356
|
注册号:********44684
|
2 | 2009-10-15 | 变更注册号 |
注册号: *****56
|
注册号: *****
|
3 | 2009-10-13 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2001-10-30 至 2009-10-29
|
营业期限: 2001-10-30 至 2019-10-29
|
4 | 2005-10-19 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
经营起始日期: 2001-10-30 经营截止日期: 2005-10-29; 执照有效期限起始日期: 执照有效期限截止日期: ; 驻在期限起始日期: 驻在期限截止日期:
|
经营起始日期: 2001-10-30 经营截止日期: 2009-10-29; 执照有效期限起始日期: 执照有效期限截止日期: ; 驻在期限起始日期: 驻在期限截止日期:
|
5 | 2003-09-23 | 其他变更 |
无
|
变更:经营范围
|