序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | Bauer Manufacturing China Holding AS | 100% | 130.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
Vegard Antonsen
|
|
2 |
Geir Egil Ostebovik
|
|
3 |
Ellen Aursland
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-01-31 | 法定代表人变更 |
Nils Olav Digre
|
Vegard Antonsen
|
2 | 2018-01-31 | 高级管理人员备案 |
姓名: Gisle Bryne; 证件号码: ********; 职位: 董事 [退出]姓名: Jarl Scheie; 证件号码: ********; 职位: 监事 [退出]姓名: Nils Olav Digre; 证件号码: ********; 职位: 董事长 [退出]姓名: Nils Olav Digre; 证件号码: ********; 职位: 总经理 [退出]姓名: Ole Sjolyst; 证件号码: ********; 职位: 董事 [退出]
|
姓名: Ellen Aursland; 证件号码: ********; 职位: 监事 [新增]姓名: Geir Egil Ostebovik; 证件号码: ********; 职位: 执行董事 [新增]姓名: Vegard Antonsen; 证件号码: ********; 职位: 经理 [新增]
|
3 | 2018-01-31 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: Bauer Manufacturing China Holding AS; 出资额: ***万; 百分比: ***%
|
企业名称: Bauer Manufacturing China Holding AS; 出资额: ***万; 百分比: ***%
|
4 | 2016-04-18 | 注册资本(金)变更 |
**
|
***
|
5 | 2016-04-18 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********49435
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********135100
|
6 | 2016-04-18 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: Bauer ********ing China Holding AS; 出资额: **; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人
|
企业名称: Bauer ********ing China Holding AS; 出资额: ***; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人
|
7 | 2016-04-18 | 注册资本(金)变更 |
50
|
130( + 160% )
|
8 | 2013-07-29 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: Aarbakke ********ing China Holding AS; 出资额: **; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [退出]
|
企业名称: Bauer ********ing China Holding AS; 出资额: **; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [新增]
|
9 | 2013-07-29 | 名称变更 |
宁波欧贝库机械制造有限公司
|
鲍尔液压技术(宁波)有限公司
|
10 | 2012-02-21 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
执照有效期限: 2010-7-16 至 2012-7-15
|
执照有效期限: 2010-7-16 至 2025-7-15
|