序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李海娜 | 99% | 49.5万人民币 |
2 | 王旭东 | 1% | 0.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王旭东
|
|
2 |
李海娜
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-15 | 法定代表人变更 |
王孟耀
|
王旭东
|
2 | 2021-10-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李海娜; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 王孟耀; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 王旭东; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 李海娜; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王旭东; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 王旭东; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
3 | 2018-07-06 | 章程备案 |
|
|
4 | 2018-07-06 | 名称变更 |
宁波北仑文利斋口腔诊所有限公司
|
宁波北仑柴桥文利斋口腔诊所有限公司
|
5 | 2018-01-18 | 住所变更 |
浙江省宁波市北仑区柴桥街道白云北路**号二层
|
浙江省宁波市北仑区柴桥街道白云北路**号
|
6 | 2017-12-26 | 住所变更 |
浙江省宁波市北仑区柴桥街道白云北路**号
|
浙江省宁波市北仑区柴桥街道白云北路**号二层
|
7 | 2017-10-27 | 法定代表人变更 |
李海娜
|
王孟耀
|
8 | 2017-10-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李海娜; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 李海娜; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 王旭东; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 李海娜; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 王孟耀; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]姓名: 王旭东; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|