序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 贺圣 | 60% | 18万人民币 |
2 | 徐伟龙 | 40% | 12万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-17 | 经营范围变更 |
文化类培训;舞蹈培训、书法培训、绘画培训、主持表演培训、棋类培训、魔方培训、体育培训、各类乐器培训(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:中小学生校外托管服务;非学科类培训(文艺类、体育类)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
2 | 2021-11-17 | 名称变更 |
宁波市镇海区满天星教育培训有限公司
|
宁波市镇海区满天星艺术培训有限公司
|
3 | 2021-11-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 唐朝辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 彭菲华; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 徐伟龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 梁幸; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 洪晨露; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 胡才娣; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 贺圣; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 徐伟龙; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 徐伟龙; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 贺圣; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
4 | 2021-11-17 | 法定代表人变更 |
徐伟龙
|
徐伟龙
|
5 | 2021-03-15 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
6 | 2021-03-15 | 法定代表人变更 |
方小丽
|
徐伟龙
|
7 | 2021-03-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 唐朝辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 彭菲华; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 方小丽; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 梁幸; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 洪晨露; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 胡才娣; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 贺圣; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 唐朝辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 彭菲华; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 徐伟龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 梁幸; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 洪晨露; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 胡才娣; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 贺圣; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
8 | 2021-03-15 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 方小丽; 出资额: **万; 百分比: ***%; [退出]
|
姓名: 贺圣; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]姓名: 徐伟龙; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]
|
9 | 2020-09-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何丹娜; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 唐朝辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 彭菲华; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 方小丽; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 洪晨露; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 胡才娣; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 贺圣; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 唐朝辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 彭菲华; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 方小丽; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 梁幸; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 洪晨露; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 胡才娣; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 贺圣; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
10 | 2020-09-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何丹娜; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 彭菲华; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 方小丽; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 洪晨露; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 胡才娣; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 贺圣; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 黄云飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
|
姓名: 何丹娜; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 唐朝辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 彭菲华; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 方小丽; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 洪晨露; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 胡才娣; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 贺圣; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|