序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 迈科国际控股(香港)有限公司 | 100% | 196000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邬建树
|
|
2 |
张可贞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-27 | 出资日期备案 |
企业名称: 迈科国际控股(香港)有限公司; 出资日期:
|
企业名称: 迈科国际控股(香港)有限公司; 出资日期:
|
2 | 2018-06-27 | 出资比例备案 |
企业名称: 迈科国际控股(香港)有限公司; 出资额: ******万; 百分比: ***%
|
企业名称: 迈科国际控股(香港)有限公司; 出资额: ******万; 百分比: ***%
|
3 | 2018-06-27 | 章程备案 |
|
新章程
|
4 | 2018-06-27 | 出资方式备案 |
企业名称: 迈科国际控股(香港)有限公司; 出资额: ******万; 出资形式: 货币
|
企业名称: 迈科国际控股(香港)有限公司; 出资额: ******万; 出资形式: 货币
|
5 | 2016-07-06 | 注册资本(金)变更 |
*****
|
******
|
6 | 2016-07-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 杨刚峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 张可贞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 邬建树; 证件名称: ; 证件号码: R******(*); 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
姓名: 张可贞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 邬建树; 证件名称: ; 证件号码: R******(*); 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 邬建树; 证件名称: ; 证件号码: R******(*); 性别: 男性; 职务: 总经理
|
7 | 2016-07-06 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 迈科国际控股(香港)有限公司; 出资额: *****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人
|
企业名称: 迈科国际控股(香港)有限公司; 出资额: ******; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人
|
8 | 2016-07-06 | 名称变更 |
迈科投资管理(宁波)有限公司
|
迈科(宁波)投资有限公司
|
9 | 2016-07-06 | 注册资本(金)变更 |
17000
|
196000( + 1052.94118% )
|
10 | 2016-07-06 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2010-11-25 至 2020-11-24
|
营业期限: 2010-11-25 至 2039-11-24
|