序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周卫明 | 60% | 30.0万人民币 |
2 | 俞瑞霞 | 40% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周卫明
|
|
2 |
周兆夫
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-07-28 | 法定代表人变更 |
俞瑞霞
|
周卫明
|
2 | 2016-02-24 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2006-3-9 至 2016-3-8
|
营业期限: 2006-3-9 至
|
3 | 2015-11-03 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********36900Y
|
4 | 2008-08-01 | 法定代表人变更 |
姓名: 周卫明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 周兆夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理姓名: 周兆夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
|
姓名: 俞瑞霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 执行董事姓名: 俞瑞霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 总经理姓名: 周卫明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
|
5 | 2008-08-01 | 法定代表人变更 |
周兆夫
|
俞瑞霞
|
6 | 2007-11-09 | 法定代表人变更 |
姓名: 俞瑞霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事姓名: 俞瑞霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理姓名: 周卫明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事
|
姓名: 周卫明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 周兆夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事姓名: 周兆夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理
|
7 | 2007-11-09 | 法定代表人变更 |
俞瑞霞
|
周兆夫
|
8 | 2007-11-09 | 注册号升级 |
********549
|
********
|
9 | 2007-11-09 | 变更注册号 |
*****49
|
*****
|
10 | 2007-03-20 | 法定代表人变更 |
姓名: 俞瑞霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事姓名: 周卫明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事姓名: 周卫明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理
|
姓名: 俞瑞霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事姓名: 俞瑞霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理姓名: 周卫明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事
|