序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宁波同光进出口有限公司 | 35% | 105万人民币 |
2 | 朱军 | 25% | 75万人民币 |
3 | 张之益 | 15% | 45万人民币 |
4 | 程凌霞 | 15% | 45万人民币 |
5 | 马伟校 | 10% | 30万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马伟校
|
|
2 |
毛伟校
|
|
3 |
程凌霞
|
|
4 |
张之益
|
|
5 |
朱军
|
|
6 |
辛晓平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2011-03-04 | 注册资本(金)变更 |
150
|
300( + 100% )
|
2 | 2011-03-04 | 实收资本变更 |
150
|
300( + 100% )
|
3 | 2011-03-04 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 马伟校; 出资额: 15; 百分比: 10%姓名: 程凌霞; 出资额: 22.5; 百分比: 15%姓名: 张之益; 出资额: 22.5; 百分比: 15%姓名: 朱军; 出资额: 37.5; 百分比: 25%企业名称: 宁波同光进出口有限公司; 出资额: 52.5; 百分比: 35%; 法人性质: 企业法人
|
姓名: 马伟校; 出资额: 30( + 100% ); 百分比: 10%姓名: 程凌霞; 出资额: 45( + 100% ); 百分比: 15%姓名: 张之益; 出资额: 45( + 100% ); 百分比: 15%姓名: 朱军; 出资额: 75( + 100% ); 百分比: 25%企业名称: 宁波同光进出口有限公司; 出资额: 105( + 100% ); 百分比: 35%; 法人性质: 企业法人
|
4 | 2011-03-04 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧的节目制作、复制、****行(在许可证有效期内经营)。
|
许可经营项目: 专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧的节目制作、复制、****行(有效期限至2013年1月1日)。
|
5 | 2011-03-04 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2008-5-7 至 2011-3-13
|
营业期限: 2008-5-7 至 2021-12-31
|
6 | 2011-03-04 | 个体其他形式变更 |
管理片号: 明楼巡查四组A;乡镇街道: 福明街道(明楼);执照属性: ;组成形式: ;居为委会:********
|
管理片号: 明楼巡查三组A;乡镇街道: 福明街道(明楼);执照属性: ;组成形式: ;居为委会:********
|
7 | 2011-01-17 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧的节目制作、复制、****行(《广播电视节目制作经营许可证》)有效期限至2010年04月30日)。
|
许可经营项目: 专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧的节目制作、复制、****行(在许可证有效期内经营)。
|
8 | 2011-01-17 | 企业类型变更 |
其他有限责任公司
|
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|
9 | 2011-01-17 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
朱军
|
马伟校
|
10 | 2011-01-17 | 组织机构变更 |
姓名: 蒋永实; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 毛伟校; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 张虹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 张之益; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 赵方伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 朱军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 朱军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
|
姓名: 程凌霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]姓名: 马伟校; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 马伟校; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 毛伟校; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 辛晓平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 张之益; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 朱军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|