序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 申海艳 | 60% | 600万人民币 |
2 | 王嘉未 | 40% | 400万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
申海艳
|
|
2 |
王嘉未
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-31 | 出资比例备案 |
姓名: 王嘉未; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 申海艳; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 王嘉未; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 申海艳; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
2 | 2020-08-26 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 申海艳; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 李崇杰; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 郑晓亮; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 申海艳; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 王嘉未; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]
|
3 | 2020-08-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 申海艳; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 申海艳; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 郑晓亮; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 王嘉未; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 申海艳; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 申海艳; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
4 | 2020-08-26 | 住所变更 |
宁波市江东区安波路***号***幢(*-*)
|
浙江省宁波市鄞州区首南街道学士路**弄**号****室
|
5 | 2020-08-26 | 经营范围变更 |
文化艺术交流策划;体育赛事策划、组织;企业管理咨询、经济信息咨询、会展服务、票务服务、景点策划、健身服务、图文设计、广告服务、室内外装饰设计、市场调查、企业形象策划;影视文化信息咨询服务、影视项目的投资管理;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外;文化用品、工艺品、日用百货的批****、零售。
|
一般项目:组织文化艺术交流活动;其他文化艺术经纪代理;体育赛事策划;组织体育表演活动;企业管理咨询;社会经济咨询服务;会议及展览服务;票务代理服务;城市公园管理;健身休闲活动;图文设计制作;广告制作;广告****布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);市场调查(不含涉外调查);企业形象策划;文化娱乐经纪人服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);文化用品设备出租;工艺美术品及收藏品批****(象牙及其制品除外);日用百货销售;个人商务服务;商务代理代办服务;市场营销策划;财务咨询;税务服务;商业综合体管理服务;信息技术咨询服务;文艺创作;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);软件开****;网络与信息安全软件开****;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批****;数据处理和存储支持服务;互联网数据服务;因私出入境中介服务;礼仪服务;翻译服务;房地产经纪;房地产咨询;文具用品批****;文具用品零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:住宅室内装饰装修;技术进出口;进出口代理;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
6 | 2016-05-24 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 文化艺术交流策划;体育赛事策划、组织;企业管理咨询、经济信息咨询、会展服务、图文设计、广告服务、室内外装饰设计、市场调查、企业形象策划;影视文化信息咨询服务、影视项目的投资管理;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外;文化用品、工艺品、日用百货的批****、零售。
|
一般经营项目: 文化艺术交流策划;体育赛事策划、组织;企业管理咨询、经济信息咨询、会展服务、票务服务、景点策划、健身服务、图文设计、广告服务、室内外装饰设计、市场调查、企业形象策划;影视文化信息咨询服务、影视项目的投资管理;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外;文化用品、工艺品、日用百货的批****、零售。
|
7 | 2016-05-24 | 名称变更 |
宁波嘉麒文化传媒有限公司
|
浙江嘉麒文化传媒有限公司
|
8 | 2016-04-27 | 注册资本(金)变更 |
***
|
****
|
9 | 2016-04-27 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********83301
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********18655A
|
10 | 2016-04-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李保磊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 申海艳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 申海艳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
|
姓名: 申海艳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 申海艳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 郑晓亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|