序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 诸利锋 | 60% | 600万人民币 |
2 | 肖爱云 | 40% | 400万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴挺
|
|
2 |
肖爱云
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-29 | 住所变更 |
浙江省宁波市镇海区庄市街道中官西路***号
|
浙江省宁波市镇海区骆驼街道骆兴西路***号*-**室、G-**室
|
2 | 2019-01-29 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
3 | 2017-07-04 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:071478319
|
统一社会信用代码:*****9
|
4 | 2014-06-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王静; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 王静; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]姓名: 肖爱云; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 吴挺; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 吴挺; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 肖爱云; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
5 | 2014-06-25 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
王静
|
吴挺
|
6 | 2014-06-25 | 组织机构变更 |
姓名: 王静; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 王静; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]姓名: 肖爱云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 吴挺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 吴挺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 肖爱云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
7 | 2014-06-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 肖爱云; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 诸利锋; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 诸利锋; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 王静; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 王静; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]姓名: 肖爱云; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
8 | 2014-06-20 | 组织机构变更 |
姓名: 肖爱云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 诸利锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 诸利锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 王静; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 王静; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]姓名: 肖爱云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
9 | 2014-06-20 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
诸利锋
|
王静
|