序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周宇
|
|
2 |
杨志华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-07-04 | 经营范围(业务范围)变更 |
人工游泳馆、游艺厅(限台球、乒乓球)(含集中空调通风系统);网球、健身房、棋牌室、会务服务、物业服务。
|
人工游泳馆、游艺厅(限乒乓球)(含集中空调通风系统);第二类医疗器械的零售;网球、健身房、棋牌室、会务服务、物业服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2017-07-04 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陈钜君
|
周宇
|
3 | 2016-06-03 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********546571
|
4 | 2016-06-03 | 高级管理人员备案 |
姓名: 丁月敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 王彦梁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 杨睿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
姓名: 陈钜君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 杨志华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 杨睿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
5 | 2016-06-03 | 组织机构变更 |
姓名: 丁月敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 王彦梁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 杨睿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
姓名: 陈钜君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 杨志华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 杨睿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
6 | 2016-06-03 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
王彦梁
|
陈钜君
|
7 | 2015-05-05 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 网球、健身房、棋牌室、会务服务、物业管理
|
一般经营项目: 人工游泳馆、游艺厅(限台球、乒乓球)(含集中空调通风系统);网球、健身房、棋牌室、会务服务、物业服务。
|
8 | 2015-05-05 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 人工游泳馆、浴室(限淋浴、池浴、桑拿浴)、理****店、游艺厅(限台球、乒乓球)(含集中空调通风系统)(在许可证件有效期限内经营)。
|
许可经营项目:
|
9 | 2012-11-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 曹欣献; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 丁月敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 蒋路安; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 陆继东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 邱亚敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 邱亚敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出]姓名: 王一民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]
|
姓名: 丁月敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 王彦梁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 杨睿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]
|
10 | 2012-11-13 | 组织机构变更 |
姓名: 曹欣献; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 丁月敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 蒋路安; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 陆继东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 邱亚敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 邱亚敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出]姓名: 王一民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]
|
姓名: 丁月敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 王彦梁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 杨睿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]
|