序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 崔忠伟 | 75% | 22.5万人民币 |
2 | 崔忠生 | 25% | 7.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
崔起光
|
|
2 |
崔忠生
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-10-23 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********66785组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********42403Q
|
2 | 2014-05-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 崔忠生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 崔忠伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 崔起光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 崔忠生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
3 | 2014-05-22 | 住所变更 |
住所: 宁波市鄞州区下应街道齐心工业区 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:下应街道
|
住所: 宁波市鄞州区潘火街道齐心工业区 邮政编码: ****** 电话: *********住所所在行政区划:潘火街道
|
4 | 2014-05-22 | 组织机构变更 |
姓名: 崔忠生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 崔忠伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 崔起光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 崔忠生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
5 | 2014-05-22 | 行业代码变更 |
行业代码:3599
|
行业代码:4011
|
6 | 2014-05-22 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
崔忠伟
|
崔起光
|
7 | 2010-08-26 | 变更注册号 |
注册号: ********256
|
注册号: ********66785
|
8 | 2010-08-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 邓建军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 李道银; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 崔忠生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 崔忠伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]
|
9 | 2010-08-20 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 崔忠伟; 出资额: *.*; 百分比: **%姓名: 邓建军; 出资额: *.*; 百分比: **% [退出]姓名: 方如斌; 出资额: *.*; 百分比: **% [退出]姓名: 李道银; 出资额: *.*; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 崔忠生; 出资额: *.*; 百分比: **% [新增]姓名: 崔忠伟; 出资额: **.*; 百分比: **%
|
10 | 2010-08-20 | 组织机构变更 |
姓名: 邓建军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 李道银; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 崔忠生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 崔忠伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]
|