序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 沈月环 | 90% | 207.0万人民币 |
2 | 陈宣妤 | 10% | 23.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵瑞意
|
|
2 |
陈宣妤
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-17 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 沈月环; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 赵瑞意; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 沈月环; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 陈宣妤; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]
|
2 | 2022-06-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 赵瑞意; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈曙栋; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 陈曙栋; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名:陈英娣;证件号码:; 职位: 财务负责人; [退出]
|
姓名: 赵瑞意; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 陈宣妤; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名:胡芳斌;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; [新增]
|
3 | 2022-06-17 | 章程备案 |
|
|
4 | 2022-06-17 | 法定代表人变更 |
陈曙栋
|
赵瑞意
|
5 | 2020-04-09 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2020-06-08
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
6 | 2019-05-06 | 注册资本(金)变更 |
**
|
***
|
7 | 2019-05-06 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 沈月环; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 赵瑞意; 出资额: *万; 百分比: **%
|
姓名: 沈月环; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 赵瑞意; 出资额: **万; 百分比: **%
|
8 | 2016-08-24 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********41335B
|
9 | 2010-07-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 沈月环; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 沈月环; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]姓名: 赵瑞意; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 陈曙栋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 陈曙栋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]姓名: 赵瑞意; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
10 | 2010-07-13 | 组织机构变更 |
姓名: 沈月环; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 沈月环; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]姓名: 赵瑞意; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 陈曙栋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 陈曙栋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]姓名: 赵瑞意; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|