序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈士佳 | 60% | 30.0万人民币 |
2 | 邵美珍 | 40% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邵美珍
|
|
2 |
陈士佳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 邵美珍; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈士佳; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 陈士佳; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名:励君;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 邵美珍; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 邵美珍; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 陈士佳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名:励君;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
2 | 2022-07-07 | 法定代表人变更 |
陈士佳
|
邵美珍
|
3 | 2022-07-07 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
4 | 2021-08-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张克飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 王建和; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 王建和; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
|
姓名: 邵美珍; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 陈士佳; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 陈士佳; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
|
5 | 2021-08-05 | 法定代表人变更 |
王建和
|
陈士佳
|
6 | 2021-08-05 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 王建和; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 张如义; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 陈士佳; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]姓名: 邵美珍; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]
|
7 | 2021-08-05 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:王建和;原联络员固定电话:****-********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:王建和;原财务负责人固定电话:****-********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:励君;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:励君;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
8 | 2016-07-26 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:591579113
|
统一社会信用代码:*****B
|
9 | 2014-03-28 | 住所变更 |
住所: 浙江省象山县大徐镇虎啸铺***号 邮政编码: ****** 电话: ***********住所所在行政区划:大徐镇
|
住所: 浙江省象山县城东工业园万隆路***号 邮政编码: ****** 电话: ***********住所所在行政区划:大徐镇
|
10 | 2014-03-28 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 张克飞; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 王建和; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 张如义; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 王建和; 出资额: **; 百分比: **%
|