序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴德坚 | 60% | 30.0万人民币 |
2 | 陈荣宗 | 40% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
段冬华
|
|
2 |
陈荣宗
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴德坚; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 陈荣宗; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 段冬华; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 陈荣宗; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
2 | 2021-10-20 | 法定代表人变更 |
吴德坚
|
段冬华
|
3 | 2021-08-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴德坚; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 周亚辉; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 周怀君; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]
|
姓名: 吴德坚; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 陈荣宗; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
4 | 2021-08-25 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 周怀君; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 周亚辉; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 吴德坚; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]姓名: 陈荣宗; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]
|
5 | 2019-07-05 | 法定代表人变更 |
张鸽翔
|
吴德坚
|
6 | 2019-03-25 | 法定代表人变更 |
周怀君
|
张鸽翔
|
7 | 2019-03-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 周亚辉; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 周怀君; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
|
姓名: 周亚辉; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 周怀君; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 张鸽翔; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]
|
8 | 2017-05-09 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********54098组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********44681R
|
9 | 2017-05-09 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:陈瑞龙;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:******** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:********;原财务负责人姓名:陈瑞龙;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:********
|
现联络员姓名:陈瑞龙;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:******** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:********;现财务负责人姓名:陈瑞龙;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:********
|
10 | 2017-05-09 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限至: 2017-04-22
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|