序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 俞孝伟 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
俞孝伟
|
|
2 |
徐永耀
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-05 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2020-07-28
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2016-12-13 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********95828
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********878348
|
3 | 2014-10-16 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 货运:普通货运(普通货运)(在许可证件有效期限内经营)。
|
许可经营项目:
|
4 | 2014-06-23 | 法定代表人变更 |
邱美娥
|
俞孝伟
|
5 | 2014-06-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 娄小松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 邱美娥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 俞孝伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 徐永耀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 俞孝伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
6 | 2014-06-23 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 邱美娥; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 俞孝伟; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 俞孝伟; 出资额: **; 百分比: ***%
|
7 | 2014-06-23 | 组织机构变更 |
姓名: 娄小松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 邱美娥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 俞孝伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 徐永耀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 俞孝伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
8 | 2014-06-23 | 企业类型变更 |
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|
9 | 2012-06-05 | 住所变更 |
住所: 北仑区大碶街道石湫五岭工业区***号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:大碶街道
|
住所: 北仑区大碶模具路**号*幢*号,*幢*号,*幢*号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:大碶街道
|
10 | 2011-03-29 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目:
|
许可经营项目: 货运:普通货运(普通货运)(在许可证件有效期限内经营)。
|