序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江省中国旅行社集团有限公司 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
任小伟
|
|
2 |
贾玉凤
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江省中国旅行社集团宁波有限公司江东营业部
|
祝江平 | 2022-05-16 |
2 |
浙江省中国旅行社集团宁波有限公司北仑门市部
|
祝江平 | 2022-03-04 |
3 |
浙江省中国旅行社集团宁波有限公司橙亿文旅营业部
|
刘欢 | 2020-01-19 |
4 |
浙江省中国旅行社集团宁波有限公司横街营业部
|
刘欢 | 2019-11-28 |
5 |
浙江省中国旅行社集团宁波有限公司深蓝大厦门市部
|
刘欢 | 2019-10-24 |
6 |
浙江省中国旅行社集团宁波有限公司北仑分公司
|
祝江平 | 2019-08-15 |
7 |
浙江省中国旅行社集团宁波有限公司镇海招宝山营业部
|
王益 | 2019-08-15 |
8 |
浙江省中国旅行社集团宁波有限公司三门新兴街营业部
|
祝江平 | 2019-06-28 |
9 |
浙江省中国旅行社集团宁波有限公司观海卫营业部
|
罗英 | 2019-06-18 |
10 |
浙江省中国旅行社集团宁波有限公司白云营业部
|
刘欢 | 2019-06-12 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-09 | 章程备案 |
|
|
2 | 2022-01-11 | 高级管理人员备案 |
|
|
3 | 2022-01-11 | 法定代表人变更 |
|
|
4 | 2022-01-11 | 企业联络人员、财务人员 |
|
|
5 | 2021-07-06 | 高级管理人员备案 |
|
|
6 | 2018-06-27 | 注册资本(金)变更 |
|
|
7 | 2018-06-27 | 经营范围变更 |
|
|
8 | 2018-06-27 | 注册资本(金)变更 |
|
|
9 | 2018-06-27 | 投资人(股权)备案 |
|
|
10 | 2017-12-01 | 章程修正案备案 |
|
|