序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
文建波
|
|
2 |
侯桂莲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-25 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 昆山恒巨电子有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 艺唯科技股份有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [名称变更]
|
2 | 2020-12-31 | 法定代表人变更 |
邓川
|
文建波
|
3 | 2020-12-31 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
4 | 2020-12-31 | 高级管理人员备案 |
姓名: 孙晓伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 邓川; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 邓川; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出]
|
姓名: 侯桂莲; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 文建波; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 文建波; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
|
5 | 2020-12-31 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 孙晓伟; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 邓川; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]
|
企业名称: 昆山恒巨电子有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [新增]
|
6 | 2019-06-13 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 孙晓伟; 出资额: ***万; 百分比: **%企业名称: 浙江恒巨电子有限公司; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 邓川; 出资额: **万; 百分比: **%
|
姓名: 孙晓伟; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 邓川; 出资额: **万; 百分比: **%
|
7 | 2019-01-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 孙晓伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 杨立辉; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]姓名: 邓川; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事
|
姓名: 孙晓伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 邓川; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 邓川; 证件号码: ******************; 职位: 总经理
|
8 | 2019-01-23 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 孙晓伟; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 邓川; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 陆建益; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 孙晓伟; 出资额: ***万; 百分比: **%企业名称: 浙江恒巨电子有限公司; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]姓名: 邓川; 出资额: **万; 百分比: **%
|
9 | 2018-05-11 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 杨立辉; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 邓川; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 孙晓伟; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
姓名: 邓川; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 陆建益; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]姓名: 孙晓伟; 出资额: ***万; 百分比: **%
|