序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王宁 | 74.85% | 236.526万人民币 |
2 | 宁波兴苑企业管理合伙企业(有限合伙) | 16.95% | 53.562万人民币 |
3 | 孙洪财 | 4.92% | 15.5472万人民币 |
4 | 孙菁联 | 3.28% | 10.3648万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王宁
|
|
2 |
孙洪财
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-21 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 王宁; 出资额: ***.****万; 百分比: **.**%;姓名: 杨斌; 出资额: **.****万; 百分比: *.**%; [退出]姓名: 孙洪财; 出资额: **.****万; 百分比: *.**%;姓名: 孙菁联; 出资额: **.****万; 百分比: *.**%;
|
姓名: 王宁; 出资额: ***.***万; 百分比: **.**%;企业名称: 宁波兴苑企业管理合伙企业(有限合伙); 出资额: **.***万; 百分比: **.**%; [新增]姓名: 孙洪财; 出资额: **.****万; 百分比: *.**%;姓名: 孙菁联; 出资额: **.****万; 百分比: *.**%;
|
2 | 2019-08-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张彩云; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 肖丽芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 辛素萍; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]
|
姓名: 孙洪财; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 王宁; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 王宁; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
|
3 | 2019-08-09 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
4 | 2019-08-09 | 注册资本(金)变更 |
***
|
***
|
5 | 2019-08-09 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 张彩云; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [退出]
|
姓名: 王宁; 出资额: ***.****万; 百分比: **.**%; [新增]姓名: 杨斌; 出资额: **.****万; 百分比: *.**%; [新增]姓名: 孙洪财; 出资额: **.****万; 百分比: *.**%; [新增]姓名: 孙菁联; 出资额: **.****万; 百分比: *.**%; [新增]
|
6 | 2019-08-09 | 法定代表人变更 |
辛素萍
|
王宁
|
7 | 2018-12-18 | 住所变更 |
浙江省江北区慈城镇向上村(*-*)
|
浙江省宁波市北仑区春晓慈山河路**号*幢*号南楼第一层
|
8 | 2018-11-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张彩云; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 张彩云; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 肖丽芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 张彩云; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 肖丽芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 辛素萍; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]
|
9 | 2018-11-23 | 法定代表人变更 |
张彩云
|
辛素萍
|
10 | 2017-11-10 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张彩云; 证件号码: ********; 职位: 执行董事姓名: 张彩云; 证件号码: ********; 职位: 经理姓名: 王宁; 证件号码: ********; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 张彩云; 证件号码: ********; 职位: 执行董事姓名: 张彩云; 证件号码: ********; 职位: 经理姓名: 肖丽芳; 证件号码: ********; 职位: 监事 [新增]
|