序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡迪春 | 48% | 144.0万人民币 |
2 | 孙利萍 | 18% | 54.0万人民币 |
3 | 罗雄武 | 18% | 54.0万人民币 |
4 | 俞卫军 | 16% | 48.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡迪春
|
|
2 |
俞卫军
|
|
3 |
罗雄武
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
宁波中望工程咨询有限公司桐庐分公司
|
陈燕 | 2022-08-22 |
2 |
宁波中望工程咨询有限公司甬舟分公司
|
何宝安 | 2020-08-19 |
3 |
宁波中望工程咨询有限公司舟山分公司
|
程华 | 2020-08-03 |
4 |
宁波中望工程咨询有限公司象山分公司
|
胡敏娟 | 2019-12-17 |
5 |
宁波中望工程咨询有限公司余姚分公司
|
郑杰苗 | 2016-08-18 |
6 |
宁波中望工程咨询有限公司淳安分公司
|
余建军 | 2015-09-16 |
7 |
宁波中望工程咨询有限公司台州分公司
|
郭群 | 2015-06-02 |
8 |
宁波中望工程咨询有限公司南陵分公司
|
胡玉晴 | 2015-05-19 |
9 |
宁波中望工程咨询有限公司永嘉分公司
|
胡旺盛 | 2014-08-07 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-20 | 经营范围变更 |
工程咨询,工程设计,工程勘察,工程测量、工程监理、工程招标代理,工程造价咨询,工程项目管理,水土保持方案编制,工程质量检测,市政工程、水利工程施工、养护,水利工程运行和管理。
|
工程咨询,工程设计,工程勘察,工程测量、工程监理、工程招标代理,政府采购代理,工程造价咨询,工程项目管理,水土保持方案编制,工程质量检测,市政工程、水利工程施工、养护,水利工程运行和管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2017-11-13 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 俞卫军; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 孙利萍; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 罗雄武; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 陈春夷; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 胡迪春; 出资额: **万; 百分比: **%
|
姓名: 俞卫军; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 孙利萍; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 罗雄武; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 胡迪春; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
3 | 2016-03-09 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:********
|
4 | 2016-03-09 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 俞卫军; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 罗雄武; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 孙利萍; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 陈卫杰; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 胡迪春; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 俞卫军; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 罗雄武; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 孙利萍; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 陈春夷; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 胡迪春; 出资额: **; 百分比: **%
|
5 | 2015-03-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 胡迪春; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 罗雄武; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 俞卫军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
姓名: 胡迪春; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 罗雄武; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 俞卫军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
6 | 2015-03-27 | 组织机构变更 |
姓名: 胡迪春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 罗雄武; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 俞卫军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
姓名: 胡迪春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 罗雄武; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 俞卫军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
7 | 2015-03-27 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
俞卫军
|
胡迪春
|
8 | 2015-03-27 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 工程咨询,工程设计,工程勘察,工程测量、工程监理、工程招标代理,工程造价咨询,工程项目管理,水土保持方案编制。
|
一般经营项目: 工程咨询,工程设计,工程勘察,工程测量、工程监理、工程招标代理,工程造价咨询,工程项目管理,水土保持方案编制,工程质量检测,市政工程、水利工程施工、养护,水利工程运行和管理。
|
9 | 2013-09-30 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 范奇挺; 出资额: *; 百分比: *% [退出]姓名: 胡立锋; 出资额: *; 百分比: *% [退出]姓名: 黄琰; 出资额: *; 百分比: *% [退出]姓名: 邱姬垚; 出资额: *; 百分比: *% [退出]姓名: 孙利萍; 出资额: *; 百分比: *%姓名: 龚建达; 出资额: *; 百分比: *% [退出]姓名: 龚谦; 出资额: *; 百分比: *% [退出]姓名: 郑超; 出资额: **; 百分比: *% [退出]姓名: 罗雄武; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 俞卫军; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 陈卫杰; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 胡迪春; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 俞卫军; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 罗雄武; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 孙利萍; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 陈卫杰; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 胡迪春; 出资额: **; 百分比: **%
|
10 | 2012-10-10 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 慈溪市古塘街道孙塘北路 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:古塘街道
|
住所: 慈溪市白沙路街道蓝海湾商务大楼<*-*>、<*-*>、<*-*>、<*-*>、<*-*>室 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:白沙路街道
|