序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 崔永龙 | 50% | 495.0万人民币 |
2 | 王金珠 | 50% | 495.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
崔永龙
|
|
2 |
王金珠
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-13 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 崔永龙; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 王金珠; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
姓名: 崔永龙; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 王金珠; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
2 | 2020-03-13 | 注册资本(金)变更 |
**
|
***
|
3 | 2016-07-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 崔永龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 崔永龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 夏光富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 崔永龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 崔永龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 王金珠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
4 | 2016-07-15 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 夏光富; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 崔永龙; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 王金珠; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 崔永龙; 出资额: **; 百分比: **%
|
5 | 2016-07-15 | 组织机构变更 |
姓名: 崔永龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 崔永龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 夏光富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 崔永龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 崔永龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 王金珠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
6 | 2016-07-11 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********58672
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********06025L
|
7 | 2016-07-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 崔永龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 夏光富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 崔永龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 崔永龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 夏光富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
8 | 2016-07-11 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 机电设备(除汽车)、金属材料、五金交电、化工原料及产品(除危险品)的批****、零售。
|
一般经营项目: 机电设备、金属材料、五金交电、化工原料及产品(除危险化学品)的批****、零售,汽车销售,机电设备的维修及技术咨询、技术服务。
|
9 | 2016-07-11 | 组织机构变更 |
姓名: 崔永龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 夏光富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 崔永龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 崔永龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 夏光富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
10 | 2009-06-24 | 变更注册号 |
注册号: ********395
|
注册号: ********58672
|