序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王素梅 | 57% | 285.0万人民币 |
2 | 史敏华 | 22% | 110.0万人民币 |
3 | 陈永 | 21% | 105.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
史敏华
|
|
2 |
阎晓东
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-04-13 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2020-06-29
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2018-04-13 | 住所变更 |
宁波市鄞州区嵩江东路***弄*号***室
|
浙江省宁波市鄞州区中河街道天童北路****号***室
|
3 | 2017-02-20 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********58769
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********63162N
|
4 | 2013-08-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 孙涛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 薛金尧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 史敏华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 阎晓东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
5 | 2013-08-14 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 邓丹凤; 出资额: *; 百分比: *% [退出]姓名: 孙涛; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]姓名: 薛金尧; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 陈永; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]姓名: 史敏华; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]姓名: 王素梅; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]
|
6 | 2013-08-14 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
孙涛
|
史敏华
|
7 | 2013-08-14 | 组织机构变更 |
姓名: 孙涛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 薛金尧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 史敏华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 阎晓东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|