序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑国前 | 38.00333% | 114.01万人民币 |
2 | 周舟 | 24.99667% | 74.99万人民币 |
3 | 丁庆芳 | 15% | 45.0万人民币 |
4 | 颜子剑 | 12% | 36.0万人民币 |
5 | 唐海光 | 10% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑国前
|
|
2 |
周舟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-11 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 郑国前; 出资额: ***.**万; 百分比: **.****%;姓名: 周舟; 出资额: **.**万; 百分比: **.****%;姓名: 陈国年; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 颜子剑; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 唐海光; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
姓名: 郑国前; 出资额: ***.**万; 百分比: **.****%;姓名: 周舟; 出资额: **.**万; 百分比: **.****%;姓名: 丁庆芳; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]姓名: 颜子剑; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 唐海光; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
2 | 2021-10-11 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:包淑女;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:*********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:包淑女;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:刘邵江;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:*********@qq.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:刘邵江;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2017-02-13 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 周舟; 出资额: ***; 百分比: **.****%姓名: 郑国前; 出资额: ***; 百分比: **.****%
|
姓名: 唐海光; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 颜子剑; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 陈国年; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 周舟; 出资额: **.**; 百分比: **.****%姓名: 郑国前; 出资额: ***.**; 百分比: **.****%
|
4 | 2017-02-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 曾实; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 郑国前; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 郑国前; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 周舟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 郑国前; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 郑国前; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 周舟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
5 | 2017-02-13 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 周舟; 出资额: ***; 百分比: **.****%姓名: 郑国前; 出资额: ***; 百分比: **.****%
|
姓名: 唐海光; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 颜子剑; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 陈国年; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 郑国前; 出资额: **.**; 百分比: **.****%姓名: 周舟; 出资额: ***.**; 百分比: **.****%
|
6 | 2017-02-13 | 组织机构变更 |
姓名: 曾实; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 郑国前; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 郑国前; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 周舟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 郑国前; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 郑国前; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 周舟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
7 | 2016-11-03 | 注册资本(金)变更 |
***
|
***
|
8 | 2016-11-03 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 周舟; 出资额: ***; 百分比: **.****%姓名: 郑国前; 出资额: ***; 百分比: **.****%
|
姓名: 周舟; 出资额: ***; 百分比: **.****%姓名: 郑国前; 出资额: ***; 百分比: **.****%
|
9 | 2016-11-03 | 注册资本(金)变更 |
273
|
300( + 9.89011% )
|
10 | 2016-10-31 | 注册资本(金)变更 |
***
|
***
|