序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何绍华 | 80% | 400.0万人民币 |
2 | 魏栋栋 | 20% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
魏栋栋
|
|
2 |
何绍华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-27 | 经营范围变更 |
初级农产品的批****、零售;食品经营:预包装食品(含冷冻冷藏食品)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、酒类的批****、零售;自营和代理各类货物及技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术);塑料原料及制品、化工原料及产品、纺织原料及产品、服装、建筑材料、汽车配件、家用电器、普通机械设备、工艺品、五金交电的批****、零售;商品信息咨询;代办报关、报检业务;普通货物仓储服务。
|
一般项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;食用农产品批****;食用农产品零售;食品销售(仅销售预包装食品);塑料制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);针纺织品销售;针纺织品及原料销售;服装服饰批****;服装服饰零售;服装辅料销售;建筑材料销售;汽车零配件零售;汽车零配件批****;家用电器销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);五金产品批****;五金产品零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;报关业务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
2 | 2022-06-27 | 章程修正案备案 |
|
|
3 | 2022-02-17 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 何绍华; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 吕晓韬; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 何绍华; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 魏栋栋; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]
|
4 | 2022-02-17 | 法定代表人变更 |
吕晓韬
|
魏栋栋
|
5 | 2022-02-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何绍华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吕晓韬; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 何绍华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 魏栋栋; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
6 | 2019-01-29 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:葛玲玲;原联络员固定电话:********-***;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:葛玲玲;原财务负责人固定电话:********-***;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:王芳;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:王芳;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
7 | 2016-11-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何绍华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 吕晓韬; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 何绍华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 吕晓韬; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
8 | 2016-11-15 | 组织机构变更 |
姓名: 何绍华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 吕晓韬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 何绍华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 吕晓韬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
9 | 2016-11-15 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
何绍华
|
吕晓韬
|
10 | 2016-10-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何绍华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 吕晓韬; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
姓名: 何绍华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 吕晓韬; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|