序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李勇 | 51% | 25.5万人民币 |
2 | 余一华 | 49% | 24.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李勇
|
|
2 |
陈永璋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-11 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 李勇; 出资额: **.*万; 百分比: **%;姓名: 陈永璋; 出资额: **.*万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 李勇; 出资额: **.*万; 百分比: **%;姓名: 余一华; 出资额: **.*万; 百分比: **%; [新增]
|
2 | 2017-02-07 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********48102
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********63096M
|
3 | 2017-02-07 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 宁波市东郊路*弄**、**号**幢(*-**)、(*-**) 邮政编码: ****** 电话: ********
|
住所: 宁波市鄞州区东郊路*弄**、**号**幢(*-**)、(*-**) 邮政编码: ****** 电话: ********
|
4 | 2017-02-07 | 名称变更 |
宁波江东明洋物资有限公司
|
宁波鄞州明洋物资有限公司
|
5 | 2014-07-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何异; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 钟锦文; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 陈永璋; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 李勇; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 李勇; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
|
6 | 2014-07-02 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 钟锦文; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 何异; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 陈永璋; 出资额: **.*; 百分比: **% [新增]姓名: 李勇; 出资额: **.*; 百分比: **% [新增]
|
7 | 2014-07-02 | 组织机构变更 |
姓名: 何异; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 钟锦文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 陈永璋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 李勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 李勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
|
8 | 2014-07-02 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
何异
|
李勇
|
9 | 2013-02-22 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 江东南路***号四号仓库楼上二间 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:东郊街道
|
住所: 宁波市东郊路*弄**、**号**幢(*-**)、(*-**) 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:东郊街道
|
10 | 2011-11-15 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2004-2-20 至 2012-3-14
|
营业期限: 2004-2-20 至
|