序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 许宏德 | 90% | 450万人民币 |
2 | 黄钰钦 | 10% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
许宏德
|
|
2 |
方国元
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-30 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 许宏德; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 方国元; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 许宏德; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 黄钰钦; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]
|
2 | 2021-06-30 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:魏建平;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:wip*****@***.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:黄钰钦;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:wip*****@***.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:魏建平;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:wip*****@***.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:魏建平;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:wip*****@***.com;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2019-12-13 | 法定代表人变更 |
黄钰钦
|
许宏德
|
4 | 2019-12-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 方国元; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 黄钰钦; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 黄钰钦; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
|
姓名: 方国元; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 许宏德; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 许宏德; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
|
5 | 2019-12-13 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 黄钰钦; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 方国元; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
姓名: 许宏德; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]姓名: 方国元; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
6 | 2018-01-03 | 高级管理人员备案 |
姓名: 应利勇; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]姓名: 应利勇; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]姓名: 胡建明; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 方国元; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 黄钰钦; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]姓名: 黄钰钦; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]
|
7 | 2018-01-03 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:魏建平;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:wip*****@***.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:应利勇;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:wip*****@***.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:魏建平;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:wip*****@***.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:黄钰钦;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:wip*****@***.com;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
8 | 2018-01-03 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 胡建明; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 应利勇; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 方国元; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]姓名: 黄钰钦; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]
|
9 | 2018-01-03 | 法定代表人变更 |
应利勇
|
黄钰钦
|
10 | 2016-09-23 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********66494
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********519333
|