序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡科富
|
|
2 |
罗琼
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-16 | 章程备案 |
|
|
2 | 2022-08-16 | 投资人(股权)备案 |
|
|
3 | 2022-04-07 | 高级管理人员备案 |
|
|
4 | 2022-04-07 | 法定代表人变更 |
|
|
5 | 2020-03-18 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
|
6 | 2017-12-11 | 高级管理人员备案 |
|
|
7 | 2017-07-20 | 住所(营业场所、地址)变更 |
|
|
8 | 2015-10-22 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
9 | 2015-08-05 | 投资人(股权)变更 |
|
|
10 | 2013-07-11 | 高级管理人员备案 |
|
|