序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 鲍林辉 | 60% | 60.0万人民币 |
2 | 鲍召龙 | 40% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
毛美嫩
|
|
2 |
鲍林辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-08-21 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:江晓衍;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:*********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:江晓衍;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:江晓衍;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:*********@qq.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:江晓衍;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
2 | 2017-08-21 | 住所(营业场所、地址)变更 |
奉化市尚田镇楼岩村
|
浙江省宁波市奉化区尚田镇楼岩村
|
3 | 2017-08-21 | 名称变更 |
奉化龙辉机械有限公司
|
宁波奉化龙辉机械有限公司
|
4 | 2015-11-23 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****1
|
5 | 2013-04-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 鲍林辉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 鲍召龙; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 鲍召龙; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 鲍林辉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 毛美嫩; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 毛美嫩; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
|
6 | 2013-04-12 |
姓名: 鲍林辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 鲍召龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 鲍召龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
姓名: 鲍林辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 毛美嫩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 毛美嫩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
|
7 | 2013-04-12 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
鲍召龙
|
毛美嫩
|
8 | 2011-12-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 鲍林辉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 鲍林辉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 鲍召龙; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 鲍林辉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 鲍召龙; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 鲍召龙; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
9 | 2011-12-08 |
姓名: 鲍林辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 鲍林辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 鲍召龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 鲍林辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 鲍召龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 鲍召龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
|
10 | 2011-12-08 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
鲍林辉
|
鲍召龙
|