序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡竑 | 40% | 200.0万人民币 |
2 | 方桂花 | 30% | 150.0万人民币 |
3 | 潘建康 | 20% | 100.0万人民币 |
4 | 郑志清 | 10% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡竑
|
|
2 |
郑志清
|
|
3 |
潘建康
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-24 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2021-07-13
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2021-08-24 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:方桂花;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:*********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:胡竑;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:方桂花;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:*********@qq.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:金淑园;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2021-08-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 方桂花; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 潘建康; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 胡竑; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 郑志清; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 潘建康; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 胡竑; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 郑志清; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
4 | 2017-02-06 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********56706
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********35616A
|
5 | 2017-02-06 | 住所变更 |
住所: 宁波市鄞州区望春工业园区杉杉路*号 邮政编码: ****** 电话: ***********
|
住所: 宁波市海曙区望春工业园区杉杉路*号 邮政编码: ****** 电话: ***********
|
6 | 2017-02-06 | 名称变更 |
宁波市鄞州凯昇节能环保设备有限公司
|
宁波市海曙凯昇节能环保设备有限公司
|
7 | 2014-01-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 方桂花; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 郭丽娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 郑志清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 方桂花; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 胡竑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 潘建康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 郑志清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
8 | 2014-01-26 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 郭丽娟; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]姓名: 郑志清; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 方桂花; 出资额: ***; 百分比: **%
|
姓名: 郑志清; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 潘建康; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]姓名: 方桂花; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 胡竑; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]
|
9 | 2014-01-26 | 组织机构变更 |
姓名: 方桂花; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 郭丽娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 郑志清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 方桂花; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 胡竑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 潘建康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 郑志清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
10 | 2014-01-26 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
方桂花
|
胡竑
|