序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 余建强 | 40% | 64.0万人民币 |
2 | 胡忠梅 | 35% | 56.0万人民币 |
3 | 石海明 | 25% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
石海明
|
|
2 |
余建强
|
|
3 |
胡忠梅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-12-18 | 出资比例备案 |
姓名: 余建强; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 石海明; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 胡忠梅; 出资额: **万; 百分比: **%
|
姓名: 余建强; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 石海明; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 胡忠梅; 出资额: **万; 百分比: **%
|
2 | 2018-09-17 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
3 | 2018-09-17 | 住所变更 |
宁波高新区聚贤路***号***幢**-*-*
|
浙江省宁波高新区菁华路***号(甬港现代铭楼)B座***幢一楼****室
|
4 | 2017-10-11 | 出资比例备案 |
姓名: 余建强; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 石海明; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 胡忠梅; 出资额: **万; 百分比: **%
|
姓名: 余建强; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 石海明; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 胡忠梅; 出资额: **万; 百分比: **%
|
5 | 2017-10-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 余建强; 证件号码: ********; 职位: 总经理姓名: 石海明; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 胡忠梅; 证件号码: ********; 职位: 执行董事
|
姓名: 余建强; 证件号码: ********; 职位: 总经理姓名: 石海明; 证件号码: ********; 职位: 执行董事姓名: 胡忠梅; 证件号码: ********; 职位: 监事
|
6 | 2017-10-11 | 法定代表人变更 |
胡忠梅
|
石海明
|
7 | 2017-07-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 于从周; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 余建强; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 程楠楠; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]
|
姓名: 余建强; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 石海明; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 胡忠梅; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]
|
8 | 2017-07-25 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 余建强; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 程楠楠; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 石海明; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]姓名: 余建强; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 胡忠梅; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]
|
9 | 2017-07-25 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
程楠楠
|
胡忠梅
|
10 | 2015-11-18 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********31810K
|