序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 章楹 | 50% | 50万人民币 |
2 | 徐峰 | 50% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
章楹
|
|
2 |
竺静
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐峰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 徐峰; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出]姓名: 竺静; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名:傅穗虹;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 章楹; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 章楹; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]姓名: 竺静; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名:傅穗虹;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
2 | 2022-03-18 | 法定代表人变更 |
徐峰
|
章楹
|
3 | 2021-01-07 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2021-01-11
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
4 | 2018-11-29 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 华锋; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 徐峰; 出资额: **万; 百分比: **%
|
姓名: 徐峰; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 章楹; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]
|
5 | 2016-03-31 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********X
|
统一社会信用代码:9********2111XH
|
6 | 2014-10-20 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 太阳能、风能****电系统的研究、开****;太阳能电池板、晶片、硅片的设计、批****、零售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
|
一般经营项目: 太阳能、风能****电系统的研究、开****;太阳能电池板、晶片、硅片的设计、批****、零售;太阳能设备的安装及技术咨询服务;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
|
7 | 2014-04-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 华锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 华锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 徐峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 徐峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 徐峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 竺静; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
8 | 2014-04-21 | 法定代表人变更 |
华锋
|
徐峰
|
9 | 2014-04-21 | 组织机构变更 |
姓名: 华锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 华锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 徐峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 徐峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 徐峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 竺静; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|