序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 柯友芬 | 100% | 108.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
柯友芬
|
|
2 |
项举兵
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-09 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 李海素; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [退出]
|
姓名: 柯友芬; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [新增]
|
2 | 2020-05-09 | 出资方式备案 |
姓名: 李海素; 出资额: ***万; 出资形式: 货币;
|
姓名: 柯友芬; 出资额: ***万; 出资形式: 货币;
|
3 | 2020-05-09 | 出资日期备案 |
姓名: 李海素; 出资日期: ;
|
姓名: 柯友芬; 出资日期: 2045-12-31;
|
4 | 2020-05-09 | 章程备案 |
|
|
5 | 2020-05-09 | 出资比例备案 |
姓名: 李海素; 出资额: ***万; 百分比: ***%;
|
姓名: 柯友芬; 出资额: ***万; 百分比: ***%;
|
6 | 2020-04-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李海素; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 李海素; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 项赐君; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 柯友芬; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 柯友芬; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 项举兵; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
7 | 2020-04-17 | 法定代表人变更 |
李海素
|
柯友芬
|
8 | 2017-03-03 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 生物质能源研****;机制炭、包装材料制造、加工、批****、零售;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。
|
一般经营项目: 生物质能源研****;机制炭、包装材料制造、加工、批****、零售;铝制品、汽车配件制造、加工;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。
|
9 | 2016-09-23 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:316965044
|
统一社会信用代码:*****9
|
10 | 2016-09-23 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 生物质能源研****、机制炭制造、加工;包装材料制造、加工。
|
一般经营项目: 生物质能源研****;机制炭、包装材料制造、加工、批****、零售;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。
|