序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 沙力 | 90% | 135万人民币 |
2 | 章小平 | 10% | 15万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
章小平
|
|
2 |
沙力
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-21 | 多证合一备案 |
|
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,食品经营(仅销售预包装食品)备案
|
2 | 2022-04-21 | 经营范围变更 |
|
一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);包装材料及制品销售;日用玻璃制品销售;金属制品销售;日用木制品销售;金属工具销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
3 | 2022-04-21 | 章程修正案备案 |
|
|
4 | 2017-10-16 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 沙力; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 章小平; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 章小平; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
5 | 2017-10-16 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 章小平; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 沙力; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
6 | 2016-03-08 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
营业期限: 2007-02-07 至 2037-02-06
|
7 | 2016-03-03 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:9********45991K
|
8 | 2016-03-03 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 徐辉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 章小平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 章小平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
|
9 | 2016-03-03 | 法定代表人变更 |
|
章小平
|
10 | 2016-03-03 | 组织机构变更 |
|
姓名: 徐辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 章小平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 章小平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
|