序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 简晓明 | 60% | 180.0万人民币 |
2 | 徐跃芳 | 40% | 120.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
简晓明
|
|
2 |
徐跃芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-02 | 注册资本(金)变更 |
***
|
***
|
2 | 2018-07-02 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 简晓明; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 徐跃芳; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
姓名: 徐跃芳; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 简晓明; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
3 | 2015-11-30 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********4981XC
|
4 | 2015-11-30 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2005-12-22 至 2015-12-21
|
营业期限: 2005-12-22 至
|
5 | 2014-06-10 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 普通货运(在许可证有效期限内经营)。
|
许可经营项目:
|
6 | 2013-08-26 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 普通货运(许可证期限至2013年8月24日)。
|
许可经营项目: 普通货运(在许可证有效期限内经营)。
|
7 | 2010-03-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐成法; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 徐成法; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 徐跃芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 简晓明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 简晓明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 徐跃芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
8 | 2010-03-05 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 徐成法; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 徐跃芳; 出资额: ***; 百分比: **%
|
姓名: 简晓明; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 徐跃芳; 出资额: ***; 百分比: **%
|
9 | 2010-03-05 | 组织机构变更 |
姓名: 徐成法; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 徐成法; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 徐跃芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 简晓明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 简晓明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 徐跃芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
10 | 2010-03-05 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
徐成法
|
简晓明
|