序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海富丰企业管理咨询有限公司 | 35% | 1050.0万人民币 |
2 | 刘立芳 | 20% | 600万人民币 |
3 | 浙江东瑞置业有限公司 | 20% | 600.0万人民币 |
4 | 何秀丽 | 15% | 450万人民币 |
5 | 楼月芬 | 10% | 300万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王辉
|
|
2 |
楼月芬
|
|
3 |
刘立芳
|
|
4 |
何秀丽
|
|
5 |
陆江东
|
|
6 |
孙伟恺
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-26 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 何秀丽、上海富丰企业管理咨询有限公司;清算组负责人: 上海富丰企业管理咨询有限公司;地址: 宁波杭州湾新区滨海二路**号;联系方式: ***********
|
2 | 2020-01-09 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 何秀丽; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 刘立芳; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 孙伟恺; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 楼月芬; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 王辉; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 陆江东; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
3 | 2019-03-22 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 何秀丽; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 刘立芳; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 孙伟恺; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 方永瑞; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 方永瑞; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 楼月芬; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 陆江东; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
4 | 2017-05-23 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 何秀丽; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 刘立芳; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 孙伟恺; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 方永瑞; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 方永瑞; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 楼月芬; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 蒋亚利; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 陆江东; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
|
5 | 2017-05-23 | 章程修正案备案 |
|
章程修正案调整
|
6 | 2017-05-23 | 投资人(股权)变更 |
|
姓名: 楼月芬; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 何秀丽; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 刘立芳; 出资额: ***万; 百分比: **%企业名称: 浙江东瑞置业有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]企业名称: 上海富丰企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%
|
7 | 2017-01-11 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 方永瑞; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 方永瑞; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 何秀丽; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]姓名: 刘立芳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 楼月芬; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]姓名: 孙伟恺; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 王辉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长
|
8 | 2017-01-11 | 投资人(股权)变更 |
|
姓名: 刘立芳; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]姓名: 楼月芬; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]姓名: 何秀丽; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]企业名称: 上海富丰企业管理咨询有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
9 | 2017-01-11 | 组织机构变更 |
|
姓名: 方永瑞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 方永瑞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 何秀丽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]姓名: 刘立芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 楼月芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]姓名: 孙伟恺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 王辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
|
10 | 2017-01-11 | 企业类型变更 |
|
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|