序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 耿春风 | 40% | 400.0万人民币 |
2 | 天津盎睿商贸有限公司 | 30% | 300.0万人民币 |
3 | 天津思存机电科技有限公司 | 30% | 300.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
钟灵
|
|
2 |
刘理伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-02 | 住所变更 |
北仑区梅山大道商务中心五号办公楼***室
|
浙江省宁波市北仑区梅山七星路**号*幢***室A区G****
|
2 | 2018-06-07 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 耿春风; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 胡泽斌; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]
|
企业名称: 天津思存机电科技有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]企业名称: 天津盎睿商贸有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]姓名: 耿春风; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
3 | 2018-06-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘理伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 黄九岭; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]姓名: 黄九岭; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]
|
姓名: 刘理伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 钟灵; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]姓名: 钟灵; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]
|
4 | 2018-06-07 | 法定代表人变更 |
黄九岭
|
钟灵
|
5 | 2017-12-19 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********44629组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********592760
|
6 | 2017-12-19 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:马强;原联络员固定电话:*********;原联络员移动电话: ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:赵明;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:******** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:********;现财务负责人姓名:赵明;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:********
|
7 | 2017-12-19 | 经营范围变更 |
投资管理,投资咨询。
|
投资管理,投资咨询。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2015-03-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 耿春风; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 耿春风; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 胡泽斌; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 黄九岭; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 黄九岭; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 刘理伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
9 | 2015-03-30 | 组织机构变更 |
姓名: 耿春风; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 耿春风; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 胡泽斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 黄九岭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 黄九岭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 刘理伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
10 | 2015-03-30 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
耿春风
|
黄九岭
|