序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐耀勇 | 70% | 350.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐耀勇
|
|
2 |
徐曙光
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-27 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 徐耀勇; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 李金林; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 周丽君; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 徐曙光; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 胡凤娜; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 杨克波; 出资额: **万; 百分比: *%; [退出]姓名: 吕喜芳; 出资额: **万; 百分比: *%; [退出]姓名: 姜秋波; 出资额: **万; 百分比: *%; [退出]
|
姓名: 徐耀勇; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 徐曙光; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
2 | 2018-08-30 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 徐耀勇; 出资额: ***.*万; 百分比: **.*%姓名: 周丽君; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 李金林; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 徐曙光; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 杨克波; 出资额: **.*万; 百分比: *.*%
|
姓名: 徐耀勇; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 李金林; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 周丽君; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 徐曙光; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 胡凤娜; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]姓名: 杨克波; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 吕喜芳; 出资额: **万; 百分比: *% [新增]姓名: 姜秋波; 出资额: **万; 百分比: *% [新增]
|
3 | 2018-06-25 | 经营范围变更 |
餐饮管理及咨询,餐饮项目策划,供应链管理服务,企业管理咨询,市场营销策划,企业形象策划,食品加工技术开****、技术服务、技术咨询、技术转让,礼仪服务,厨房设备的批****、零售,电子商务平台开****,自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;餐饮服务(含配送)(限分支机构经营);食品经营(限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
餐饮管理及咨询,餐饮项目策划,供应链管理服务,企业管理咨询,市场营销策划,企业形象策划,食品加工技术开****、技术服务、技术咨询、技术转让,礼仪服务,厨房设备的批****、零售,电子商务平台开****,自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;餐饮服务:小吃店、饮品店;食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2018-06-25 | 住所变更 |
浙江省宁波市海曙区后莫家巷**号(*-**)室
|
浙江省宁波市海曙区翠柏路**号宁波工程学院内的**幢*楼***室
|
5 | 2017-11-27 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 徐曙光; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 周丽君; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 徐耀勇; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
姓名: 杨克波; 出资额: **.*万; 百分比: *.*% [新增]姓名: 徐曙光; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 周丽君; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 李金林; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]姓名: 徐耀勇; 出资额: ***.*万; 百分比: **.*%
|
6 | 2017-08-30 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 徐曙光; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 徐耀勇; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 李金林; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 徐曙光; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 周丽君; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]姓名: 徐耀勇; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
7 | 2017-08-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐耀勇; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 徐耀勇; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 李金林; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 徐曙光; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 徐耀勇; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 徐耀勇; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
8 | 2017-08-30 | 经营范围变更 |
餐饮管理及咨询,餐饮项目策划,供应链管理服务,企业管理咨询,市场营销策划,企业形象策划,食品加工技术开****、技术服务、技术咨询、技术转让,礼仪服务,厨房设备的批****、零售,电子商务平台开****,自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
餐饮管理及咨询,餐饮项目策划,供应链管理服务,企业管理咨询,市场营销策划,企业形象策划,食品加工技术开****、技术服务、技术咨询、技术转让,礼仪服务,厨房设备的批****、零售,电子商务平台开****,自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;餐饮服务(含配送)(限分支机构经营);食品经营(限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|